GEHRY INVESTIGACIONES AIE - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CASTILLO 56 1 - EDIFICIO LOS PATIOS FINCA NUMER
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social GEHRY INVESTIGACIONES AIE
CIF A76815984
Capital Social 897631.24 Euros
Fecha de Constitución 01/01/2020
Órgano Administración Administrador único
Propietario LENDSUM SL
VINCULACIONES DE GEHRY INVESTIGACIONES AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GEHRY INVESTIGACIONES AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARQUIMEA RESEARCH CENTER SL | Administrador Solidario | 20/01/2020 | 22/11/2021 |
KAUDAL CONTROL Y GESTION DE PROYECTOS SL | Administrador Solidario | 20/01/2020 | 22/11/2021 |
LENDSUM SL | Socio Unico | 22/11/2021 | 22/11/2021 |
Palla Barroso Erno Juan | Liquidador | 22/11/2021 | 22/11/2021 |
Palla Barroso Erno Juan | Administrador Unico | 22/11/2021 | 22/11/2021 |
ACTOS BORME DE GEHRY INVESTIGACIONES AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3664 , F 115, S 8, H TF 64035, I/A 8 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3664 , F 115, S 8, H TF 64035, I/A 8 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3664 , F 115, S 8, H TF 64035, I/A 8 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3664 , F 115, S 8, H TF 64035, I/A 8 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3664 , F 115, S 8, H TF 64035, I/A 8 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-38
Capital Anterior: | 220.400,08 | Euros |
Aumento de capital: | 677.231,16 | Euros |
Capital Actual: | 897.631,24 | Euros |
Porcentaje: | 307,27 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3664 , F 114, S 8, H TF 64035, I/A 6 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3664 , F 114, S 8, H TF 64035, I/A 5 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3664 , F 114, S 8, H TF 64035, I/A 5 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3664 , F 114, S 8, H TF 64035, I/A 5 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-38
Capital Anterior: | 100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 220.300,08 | Euros |
Capital Actual: | 220.400,08 | Euros |
Porcentaje: | 220.300,08 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3664 , F 113, S 8, H TF 64035, I/A 3 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38