GECI INGENIERIA SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social GECI INGENIERIA SL
CIF B83395863
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Órgano Administración Administrador único
Propietario ALTEN EUROPE SAL
VINCULACIONES DE GECI INGENIERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GECI INGENIERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTEN EUROPE SAL | Socio Unico | 20/05/2019 | 20/01/2021 |
Aparicio Rivas Enrique | Administrador Unico | 17/05/2019 | 20/01/2021 |
Aparicio Rivas Enrique | Liquidador | 20/01/2021 | 20/01/2021 |
Rose Daniel Antoine | Apoderado | 09/08/2011 | 20/01/2021 |
GECI INTERNACIONAL SA | Administrador Unico | 17/05/2019 | |
Serge Bitboul | Representante | 17/05/2019 | |
Lopez Blanco Ignacio | Apoderado | 22/11/2010 | 16/07/2013 |
Sansonetti Pascale | Apoderado | 16/02/2009 | 16/07/2013 |
Semet Andre Marie | Apoderado | 16/02/2009 |
ACTOS BORME DE GECI INGENIERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18058 , F 139, S 8, H M 312257, I/A 12 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18058 , F 139, S 8, H M 312257, I/A 12 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18058 , F 139, S 8, H M 312257, I/A 12 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18058 , F 139, S 8, H M 312257, I/A 12 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18058 , F 139, S 8, H M 312257, I/A 11 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18058 , F 139, S 8, H M 312257, I/A 10 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-97-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18058 , F 139, S 8, H M 312257, I/A 10 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-97-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18058 , F 139, S 8, H M 312257, I/A 9 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18058 , F 137, S 8, H M 312257, I/A 8 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-21-28