GEBTA ESPAÑA GESTION EMPRESARIAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Tuset, 32
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GEBTA ESPAÑA GESTION EMPRESARIAL SA
CIF A60947827
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Página Web www.gebta.es
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GEBTA ESPAÑA GESTION EMPRESARIAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GEBTA ESPAÑA GESTION EMPRESARIAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garrido De La Cierva Miriam | Liquidador | 11/12/2012 | 04/12/2015 |
Jean Christophe Michel Durrieu | Liquidador | 11/12/2012 | 04/12/2015 |
Sarrate Laplana Martin | Apoderado | 03/06/2010 | 04/12/2015 |
Sarrate Laplana Martin | Liquidador | 11/12/2012 | 04/12/2015 |
Tejedor Abad Daniel | Apoderado | 03/06/2010 | 04/12/2015 |
Urcelay Gondra Eduardo | Liquidador | 11/12/2012 | 04/12/2015 |
Mejia Marti Javier | Liquidador | 11/12/2012 | 13/06/2013 |
Forns Bernhardt Marcel | Secretario No Consejero | 17/05/2011 | 11/12/2012 |
Garrido De La Cierva Miriam | Consejero | 17/05/2011 | 11/12/2012 |
Garrido De La Cierva Miriam | Tesorero | 17/05/2011 | 11/12/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GEBTA ESPAÑA GESTION EMPRESARIAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33617 , F 129, S 8, H B 140024, I/A 24 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33617 , F 129, S 8, H B 140024, I/A 24 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33617 , F 129, S 8, H B 140024, I/A 23 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33617 , F 129, S 8, H B 140024, I/A 22 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33617 , F 129, S 8, H B 140024, I/A 22 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-08
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33617 , F 129, S 8, H B 140024, I/A 22 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33617 , F 129, S 8, H B 140024, I/A 21 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-08
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33617 , F 128, S 8, H B 140024, I/A 20 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33617 , F 128, S 8, H B 140024, I/A 20 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-08