GD&A BUSINESS BROKERS WORLD WIDE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Til.Lers, 3
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GD&A BUSINESS BROKERS WORLD WIDE SL
CIF B64700750
Capital Social 309370.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 29/10/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GD&A BUSINESS BROKERS WORLD WIDE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GD&A BUSINESS BROKERS WORLD WIDE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Franz Mariano Wendt | Administrador Solidario | 10/02/2012 | 10/12/2020 |
Wendt Alvarez Alejandro | Administrador Solidario | 10/02/2012 | 10/12/2020 |
Wendt Alvarez Alejandro | Liquidador | 10/12/2020 | 10/12/2020 |
CONSINTER CONSULTORES ASOCIADOS SL | Vicepresidente | 10/02/2012 | |
CONSINTER CONSULTORES ASOCIADOS SL | Consejero | 10/02/2012 | |
CONSINTER CONSULTORES ASOCIADOS SL | Consejero Delegado | 10/02/2012 | |
Duelo Ferrer Gerard | Presidente | 10/02/2012 | |
Duelo Ferrer Gerard | Consejero | 10/02/2012 | |
Duelo Ferrer Gerard | Apoderado | 10/02/2012 | |
Wendt Alvarez Alejandro | Secretario | 10/02/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GD&A BUSINESS BROKERS WORLD WIDE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40083 , F 120, S 8, H B 359331, I/A 11 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40083 , F 120, S 8, H B 359331, I/A 11 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40083 , F 120, S 8, H B 359331, I/A 11 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.19.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40083 , F 120, S 8, H B 359331, I/A 10 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-08
- PS DELS TIL.LERS Num.3 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40083 , F 120, S 8, H B 359331, I/A 9 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-47-08
Capital Anterior: | 288.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 21.370,00 | Euros |
Capital Actual: | 309.370,00 | Euros |
Porcentaje: | 7,42 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40083 , F 119, S 8, H B 359331, I/A 8 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40083 , F 119, S 8, H B 359331, I/A 7 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40083 , F 119, S 8, H B 359331, I/A 6 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-08
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40083 , F 119, S 8, H B 359331, I/A 6 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-08
Capital Anterior: | 200.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 88.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 288.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 44,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40083 , F 118, S 8, H B 359331, I/A 5 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-08