GCI SERVICIOS JURIDICOS SLP - EXTINGUIDA
Dirección social PLAZA de Vasconia, 3
Código Postal 20001
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social GCI SERVICIOS JURIDICOS SLP
CIF B75017525
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 21/01/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GCI SERVICIOS JURIDICOS SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GCI SERVICIOS JURIDICOS SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GCI GRUPO CONSULTOR INTEGRAL SL | Socio | 16/02/2010 | 17/01/2024 |
Monreal Bacigalupe Iñigo | Soc.Prof. | 16/02/2010 | 17/01/2024 |
Monreal Bacigalupe Iñigo | Administrador Solidario | 16/02/2010 | 17/01/2024 |
Monreal Bacigalupe Iñigo | Liquidador Solidario | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
Uranga Echeverria Elisabete | Administrador Solidario | 16/02/2010 | 17/01/2024 |
Uranga Echeverria Elisabete | Soc.Prof. | 16/02/2010 | 17/01/2024 |
Uranga Echeverria Elisabete | Liquidador Solidario | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
Rodriguez Carballo Miguel-angel | Apoderado | 16/02/2010 | 22/06/2023 |
ACTOS BORME DE GCI SERVICIOS JURIDICOS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2460 , F 200, S 8, H SS 32200, I/A 4 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2460 , F 200, S 8, H SS 32200, I/A 4 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-20
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2460 , F 200, S 8, H SS 32200, I/A 4 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-20
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2460 , F 200, S 8, H SS 32200, I/A 4 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2460 , F 200, S 8, H SS 32200, I/A 3 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2460 , F 199, S 8, H SS 32200, I/A 2 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2460 , F 198, S 8, H SS 32200, I/A 1 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-20
Dirección:PLAZA VASCONIA, 3. (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Comienzo de operaciones:21/01/10
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:La prestación de servicios profesionales en los campos de la Abogacía y elasesoramiento jurídico y legal en todo ámbito del Derecho, a cargo de Abogados socios, con la colaboración, en su caso, de otros profesionales legalmente competentes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2460 , F 198, S 8, H SS 32200, I/A 1 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-20