GB PROTESIKA TRANSPORTE Y DISTRIBUCION URGENTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Letxumborro, 102
Código Postal 20305
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social GB PROTESIKA TRANSPORTE Y DISTRIBUCION URGENTE SL
CIF B75042754
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 02/12/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Bachelet Sabine Magalie Sandrine
VINCULACIONES DE GB PROTESIKA TRANSPORTE Y DISTRIBUCION URGENTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GB PROTESIKA TRANSPORTE Y DISTRIBUCION URGENTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bachelet Sabine Magalie Sandrine | Liquidador | 12/11/2013 | 12/11/2013 |
Bachelet Sabine Magalie Sandrine | Socio Unico | 01/04/2011 | 12/11/2013 |
Bachelet Sabine Magalie Sandrine | Administrador Unico | 01/04/2011 | 12/11/2013 |
ACTOS BORME DE GB PROTESIKA TRANSPORTE Y DISTRIBUCION URGENTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2511 , F 20, S 8, H SS 33404, I/A 2 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2511 , F 20, S 8, H SS 33404, I/A 2 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2511 , F 20, S 8, H SS 33404, I/A 2 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2511 , F 20, S 8, H SS 33404, I/A 2 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2511 , F 20, S 8, H SS 33404, I/A1MARG (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2511 , F 20, S 8, H SS 33404, I/A 1 M (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2013-185-20
- Advertido error en la publicación de referencia 461297/2.012, se hace constar que el texto correcto es
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2511 , F 20, S 8, H SS 33404, I/A 1 M (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2013-185-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2511 , F 20, S 8, H SS 33404, I/A 1 M (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-7-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2511 , F 18, S 8, H SS 33404, I/A 1 (01/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-20