AB MAURI SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra de Levadura, 5
Código Postal 14710
Municipio Córdoba
Provincia Córdoba
Razón Social AB MAURI SPAIN SL
CIF B08323339
Página Web www.abmauri.es
Nombres Anteriores
- GB PLANGE SPAIN SL
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE AB MAURI SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AB MAURI SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anton Batiste Maria Pilar | Apoderado Solidario | 09/03/2015 | 30/08/2024 |
De La Calle Delgado De Robles Eduardo | Consejero | 17/04/2018 | 30/08/2024 |
Diaz Gridilla Pablo | Apoderado Solidario | 31/03/2014 | 30/08/2024 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 12/10/2019 | 30/08/2024 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 27/09/2016 | 30/08/2024 |
Garcia Uribarrena Teresa | Apoderado Solidario | 31/03/2014 | 30/08/2024 |
Ian Stewart Smith | Apoderado Solidario | 31/03/2014 | 30/08/2024 |
Ian Stewart Smith | Consejero | 31/03/2014 | 30/08/2024 |
Juan Pablo Aldunate Cid | Consejero | 31/03/2014 | 30/08/2024 |
Juan Pablo Aldunate Cid | Apoderado Solidario | 31/03/2014 | 30/08/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AB MAURI SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 41349, I/A 12 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-14
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 41349, I/A 12 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-14
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 41349, I/A 12 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-14
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 41349, I/A 12 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-14
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 41349, I/A 11 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-14
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 91, S 8, H CO 41349, I/A 10 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-14
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 91, S 8, H CO 41349, I/A 9 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-14
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 90, S 8, H CO 41349, I/A 7 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-14
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 90, S 8, H CO 41349, I/A 6 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-14
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 88, S 8, H CO 41349, I/A 5 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-14