GAZZANIGA INVESTIMENTI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Madrid, 6
Código Postal 38660
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social GAZZANIGA INVESTIMENTI SL
CIF B76569110
Capital Social 158400.0 Euros
Fecha de Constitución 21/03/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GAZZANIGA INVESTIMENTI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GAZZANIGA INVESTIMENTI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Spiri Stefania | Administrador Unico | 15/07/2014 | 17/06/2015 |
Spiri Stefania | Liquidador | 17/06/2015 | 17/06/2015 |
Anesa Fabio | Administrador Unico | 04/05/2012 | 15/07/2014 |
Anesa Fabio | Socio Unico | 04/05/2012 | 28/05/2012 |
ACTOS BORME DE GAZZANIGA INVESTIMENTI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 188, S 8, H TF 50155, I/A 4 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 188, S 8, H TF 50155, I/A 4 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 188, S 8, H TF 50155, I/A 4 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 188, S 8, H TF 50155, I/A 4 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 188, S 8, H TF 50155, I/A 3 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 188, S 8, H TF 50155, I/A 3 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-38
Capital Anterior: | 98.400,00 | Euros |
Aumento de capital: | 60.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 158.400,00 | Euros |
Porcentaje: | 60,98 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 187, S 8, H TF 50155, I/A 2 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 187, S 8, H TF 50155, I/A 2 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 185, S 8, H TF 50155, I/A 1 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 185, S 8, H TF 50155, I/A 1 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-38