GAZULES RENOVABLES SL
Dirección social Calle Las Cruzadas, 3
Código Postal 41004
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social GAZULES RENOVABLES SL
CIF B67864884
Capital Social 4876.0 Euros
Fecha de Constitución 30/11/2021
Órgano Administración Administradores mancomunados
ORGANIGRAMA DE GAZULES RENOVABLES SL
VINCULACIONES DE GAZULES RENOVABLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GAZULES RENOVABLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Luque Carrasco Ignacio Lucas | Apoderado Mancomunado | 27/01/2022 | |
Valladares Ruiz Javier | Apoderado Mancomunado | 27/01/2022 | |
Valladares Ruiz Jesus Alejandro | Apoderado Mancomunado | 27/01/2022 | |
ALAMAK SOLAR SL | Administrador Mancomunado | 27/12/2021 | |
GAZULES I FOTOVOLTAICA SLU | Administrador Mancomunado | 27/12/2021 | |
PLANTA SOLAR OPDE 1 SLU | Administrador Mancomunado | 27/12/2021 |
ACTOS BORME DE GAZULES RENOVABLES SL
- CAMBIADO el representante persona física de "PLANTA SOLAR OPDE 1, S.L.", administradora mancomunada de "GAZULES RENOVABLES SOCIEDAD LIMITADA", se ha cesado don Francisco Javier Remacha Zapatel y se ha DESIGNADO a DON GREGORIO TRIVIÑO LOPEZ, con DNI 50.208.345-N.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE132896, I/A 8 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-41
- Queda nombrada DOÑA MARIA DE LAS MERCEDES CASADO DE AMEZUA AYALA, con DNI número 02896739G, como nueva representante persona física de de "GAZULES I FOTOVOLTAICA, S.L.", para el ejercicio del cargo de Administrador mancomunado en la sociedad de referencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7153 , F 202, S 8, H SE132896, I/A 6 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7153 , F 200, S 8, H SE132896, I/A 4 (22/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-41
Capital Anterior: | 5.436,00 | Euros |
Disminución de capital | 560,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.876,00 | Euros |
Porcentaje: | 10,30 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7153 , F 200, S 8, H SE132896, I/A 4 (22/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-41
- "ALAMAK SOLAR, S.L." N.I.F. B98971955, CON FECHA 08/04/2022, ACEPTA LA DIMISION PRESENTADA POR JOSE GARCIA MARTI, D.N.I. 25396050W, COMO REPRESENTANTE PERSONA FISICA EN SU CONDICION DE ADMINISTRADORA MANCOMUNADA Y NOMBRA EN SUSTITUCION DEL ANTERIOR, A JORDI LOPEZ FRANCESCH, D.N.I. 38.837.266-H
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7153 , F 200, S 8, H SE132896, I/A 3 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-41
- Las facultades conferidas a los apoderados, podrán ser ejercidas de forma mancomunada por dos de ellos.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7153 , F 199, S 8, H SE132896, I/A 2 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-41
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7153 , F 199, S 8, H SE132896, I/A 2 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-41
- La entidad "GAZULES I FOTOVOLTAICA, S.L." designa como representante persona física para que ejercite las funciones de su cargo a Doña Paloma Méndez Pérez, con D.N.I. número 75.138.579-V.- La entidad "PLANTA SOLAR OPDE 1 S.L." designa como representante persona física para que ejercite las funciones de su cargo a Don Francisaco Javier Remacha Zapatel, con D.N.I. número 16.020.140-L.- La entidad "ALAMAK SOLAR, S.L. " designa como representante persona física para que ejercite las funciones de su cargo a Don José García Martí, con D.N.I. número 25.396.050-W.- Los Administradores Mancomunados designados deberán actuar conjuntamemnte al menos dos cualesquiera de ellos.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7153 , F 195, S 8, H SE132896, I/A 1 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7153 , F 195, S 8, H SE132896, I/A 1 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-41
Dirección:C/ LAS CRUZADAS 3A - LOCAL D -CP 41.004- (SEVILLA)
Comienzo de operaciones:30/11/21
Capital:5.436,00 Euros
Objeto social:El desarrollo, promoción, ingeniería, construcción, puesta en servicio, operación, mantenimiento y explotación de la subestación colectora -simple barra de 220 kV y sus posiciones- -la "Subestación"- y de la línea de evacuación común de 220 kV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7153 , F 195, S 8, H SE132896, I/A 1 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-41