GAYO GESTION DE ACTIVOS SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social GAYO GESTION DE ACTIVOS SL
CIF B83586230
Capital Social 12000.0 Euros
Actividad Actividades de medicina especializada
Fecha de Constitución 10/04/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GAYO GESTION DE ACTIVOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GAYO GESTION DE ACTIVOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Milla Perez Ana Maria | Administrador Unico | 26/03/2009 | 13/07/2018 |
Gayo Bautista Juan Manuel | Socio Unico | 28/12/2009 | 08/01/2010 |
Saz Mas Maria Manuela | Administrador Unico | 26/03/2009 |
ACTOS BORME DE GAYO GESTION DE ACTIVOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18720 , F 163, S 8, H M 326124, I/A 11 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-28
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18720 , F 163, S 8, H M 326124, I/A 11 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GAYO GESTION DE ACTIVOS SL
Nif:B83586230
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:6
Juez / Ponente:FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN
Parte Dispositiva:
CONCLUSION DEL CONCURSO, CESE DE TODAS LAS LIMITACION DE LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION DEL DEUDOR, EXTINCION DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE LA.SOCIEDAD CONCURSADA Y CIERRE DE SU HOJA REGISTRAL
Fecha de Resolución:02/04/2018
Número Procedimiento Concursal:396/2018
Datos Registrales:
Tomo:
18720
Libro:
0
Folio:
163
Hoja:
8-326124
Inscripción:
11
Fecha Inscripción13/07/2018
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18720 , F 163, S 8, H M 326124, I/A 11 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GAYO GESTION DE ACTIVOS SL
Nif:B83586230
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:6
Juez / Ponente:FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN
Parte Dispositiva:
DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO CONSERVANDO EL DEUDOR LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION SOBRE SU PATRIMONIO
Fecha de Resolución:02/04/2018
Número Procedimiento Concursal:396/2018
Datos Registrales:
Tomo:
18720
Libro:
0
Folio:
163
Hoja:
8-326124
Inscripción:
11
Fecha Inscripción13/07/2018
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18720 , F 163, S 8, H M 326124, I/A 11 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18720 , F 163, S 8, H M 326124, I/A 11 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-28
Capital Anterior: | 50.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 38.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 12.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 76,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18720 , F 162, S 8, H M 326124, I/A 10 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-28
Capital Anterior: | 44.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 6.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 50.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 13,64 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18720 , F 161, S 8, H M 326124, I/A 9 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-215-28
Capital Anterior: | 6.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 38.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 44.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 633,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18720 , F 161, S 8, H M 326124, I/A 8 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18720 , F 161, S 8, H M 326124, I/A 8 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-28