GAVA MAR RESIDENCIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social G.V. Corts Catalanes, 643
Código Postal 08010
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GAVA MAR RESIDENCIAL SL
CIF B66542291
Capital Social 3106.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 19/05/2015
Nombres Anteriores
- ARGUR PROMOCIONES SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE GAVA MAR RESIDENCIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GAVA MAR RESIDENCIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Flores Trujillo Cristina | Apoderado Solidario | 13/08/2015 | 27/07/2023 |
Gimenez Aliaga Marta | Apoderado Solidario | 13/08/2015 | 27/07/2023 |
Jason Christian Oram | Apoderado Solidario | 21/06/2016 | 27/07/2023 |
Jason Christian Oram | Apoderado Solidario | 13/08/2015 | 27/07/2023 |
Kevin James D'arcy | Administrador Mancomunado | 29/07/2015 | 27/07/2023 |
Kevin James D'arcy | Apoderado Solidario | 13/08/2015 | 27/07/2023 |
Marcus Donaldson | Apoderado Mancomunado | 14/04/2016 | 27/07/2023 |
Marcus Donaldson | Apoderado Solidario | 13/08/2015 | 27/07/2023 |
Miquel Mollevi Alejandro | Apoderado Solidario | 23/05/2018 | 27/07/2023 |
Perez Rivares Juan Antonio | Apoderado Solidario | 13/08/2015 | 27/07/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GAVA MAR RESIDENCIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45302 , F 13, S 8, H B 469536, I/A 12 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45302 , F 13, S 8, H B 469536, I/A 12 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-08
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45302 , F 13, S 8, H B 469536, I/A 12 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45302 , F 13, S 8, H B 469536, I/A 10 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45302 , F 13, S 8, H B 469536, I/A 10 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45302 , F 12, S 8, H B 469536, I/A 9 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45302 , F 11, S 8, H B 469536, I/A 8 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44855 , F 190, S 8, H B 469536, I/A 7 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-08
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.106,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44855 , F 190, S 8, H B 469536, I/A 6 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44855 , F 189, S 8, H B 469536, I/A 5 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08