GAUSS ASESORIA Y SERVICIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Cerro de la Curia, 5
Código Postal 28231
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GAUSS ASESORIA Y SERVICIOS SL
CIF B86592185
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 16/11/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GAUSS ASESORIA Y SERVICIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GAUSS ASESORIA Y SERVICIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Huecas Francisco Jose | Liquidador | 22/01/2021 | 22/01/2021 |
Gonzalez Huecas Francisco Jose | Administrador Unico | 28/05/2019 | 22/01/2021 |
Zamorano Sanchez Maria Teresa | Administrador Unico | 10/12/2013 | 28/05/2019 |
Gonzalez Huecas Francisco Jose | Administrador Unico | 14/12/2012 | 10/12/2013 |
ACTOS BORME DE GAUSS ASESORIA Y SERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30545 , F 128, S 8, H M 549744, I/A 4 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30545 , F 128, S 8, H M 549744, I/A 4 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30545 , F 128, S 8, H M 549744, I/A 4 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30545 , F 128, S 8, H M 549744, I/A 4 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30545 , F 128, S 8, H M 549744, I/A 3 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30545 , F 128, S 8, H M 549744, I/A 3 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30545 , F 128, S 8, H M 549744, I/A 2 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30545 , F 128, S 8, H M 549744, I/A 2 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30545 , F 125, S 8, H M 549744, I/A 1 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-28
Dirección:AVDA CERRO DE LA CURIA 5 - CHALET 3 (ROZAS DE MADRID (LAS))
Comienzo de operaciones:16/11/12
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:El asesoramiento fiscal, contable, laboral, informatico, empresarial, comercial y administrativo de todo tipo de persona físicas o jurídicas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30545 , F 125, S 8, H M 549744, I/A 1 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-28