GAUDI CATAMARANS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Moll Marina, 9
Código Postal 08005
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social GAUDI CATAMARANS SL
CIF B66903832
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Transporte marítimo de pasajeros
Fecha de Constitución 01/12/2016
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor FOLCH RONCAL JORGE
VINCULACIONES DE GAUDI CATAMARANS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GAUDI CATAMARANS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDITORA Y CONSULTORA CONCURSAL SLP | Auditor | 10/07/2019 | 09/08/2023 |
BUFETE MARROQUIN ABOGADOS Y ECONOMISTAS SLP | Administrador Concursal | 22/12/2022 | 09/08/2023 |
FOLCH RONCAL JORGE | Auditor | 08/06/2021 | 09/08/2023 |
Lafuente Salas Marcos | REP.ADM.CONC | 22/12/2022 | 09/08/2023 |
Rico Cornado Ricard | Administrador Solidario | 02/01/2017 | 22/12/2022 |
Marti Yus Oriol | Administrador Solidario | 02/01/2017 | 17/02/2022 |
ACTOS BORME DE GAUDI CATAMARANS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45702 , F 78, S 8, H B 496379, I/A 8 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 451/2022, AUTO FIRME DE FECHA 30/05/2023, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45702 , F 78, S 8, H B 496379, I/A 8 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45702 , F 78, S 8, H B 496379, I/A 8 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45702 , F 78, S 8, H B 496379, I/A 7 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 451/2022, AUTO FIRME DE FECHA 05/05/2022, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA MISMA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45702 , F 78, S 8, H B 496379, I/A 7 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45702 , F 78, S 8, H B 496379, I/A 7 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45702 , F 78, S 8, H B 496379, I/A 7 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45702 , F 77, S 8, H B 496379, I/A 6 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45702 , F 77, S 8, H B 496379, I/A 5 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45702 , F 77, S 8, H B 496379, I/A 4 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-08