GAUDI AHORRO 2005 SICAV - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social GAUDI AHORRO 2005 SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GAUDI AHORRO 2005 SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GAUDI AHORRO 2005 SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bankia Fondos Sociedad Gestora De Instituciones De | Entidad Gestora | 12/11/2014 | 08/01/2015 |
BANKIA SA | EntidDeposit | 08/11/2011 | 08/01/2015 |
Campuzano Planas Miguel Angel | Liquidador Solidario | 12/11/2014 | 08/01/2015 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 30/11/2009 | 08/01/2015 |
Sanchez Garcia Jesus | Liquidador Solidario | 12/11/2014 | 08/01/2015 |
Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co | Ent.Reg.Cont | 08/01/2015 | |
BANKIA BANCA PRIVADA GESTION SGIIC SA | Entidad Gestora | 12/11/2014 | |
Campuzano Planas Miguel Angel | Consejero | 26/09/2012 | 12/11/2014 |
De La Peña Fernandez Nespral Luis | Secretario No Consejero | 06/06/2014 | 12/11/2014 |
Gonzalez Ortega Juan Maria | Vicesecretario No Consejero | 06/06/2014 | 12/11/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GAUDI AHORRO 2005 SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21525 , F 25, S 8, H M 382904, I/A 23 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-28
Auditor
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21525 , F 25, S 8, H M 382904, I/A 23 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21525 , F 25, S 8, H M 382904, I/A 22 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-28
Entidad Gestora
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21525 , F 25, S 8, H M 382904, I/A 22 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-28
Entidad Gestora
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21525 , F 25, S 8, H M 382904, I/A 22 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-28
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21525 , F 24, S 8, H M 382904, I/A 21 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21525 , F 24, S 8, H M 382904, I/A 21 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21525 , F 24, S 8, H M 382904, I/A 20 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21525 , F 24, S 8, H M 382904, I/A 19 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-28
- Otras modificaciones estatutarias: 13. Funcionamiento Junta Gral.- MODIFICADO EL ARTICULO 13 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21525 , F 24, S 8, H M 382904, I/A 18 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-28