GATXIRI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Cubelles, 32
Código Postal 08800
Municipio Vilanova i la Geltrú
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GATXIRI SL
CIF B66464397
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 03/02/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GATXIRI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GATXIRI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Padilla Lopez Agustin | Administrador Unico | 21/12/2017 | 09/01/2019 |
Padilla Lopez Agustin | Apoderado Solidario | 04/03/2016 | 09/01/2019 |
Padilla Lopez Agustin | Liquidador | 09/01/2019 | 09/01/2019 |
Trens Colomer Eduard | Administrador Unico | 09/03/2015 | 21/12/2017 |
ACTOS BORME DE GATXIRI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44712 , F 113, S 8, H B 464204, I/A 7 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44712 , F 113, S 8, H B 464204, I/A 7 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44712 , F 113, S 8, H B 464204, I/A 7 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44712 , F 113, S 8, H B 464204, I/A 6 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44712 , F 113, S 8, H B 464204, I/A 6 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44712 , F 112, S 8, H B 464204, I/A 4 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44712 , F 112, S 8, H B 464204, I/A 3 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-08
- AV CUBELLES Num.32 (VILANOVA I LA GELTRU)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44712 , F 112, S 8, H B 464204, I/A 2 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO EDUARD TRENS COLOMER
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44712 , F 109, S 8, H B 464204, I/A 1 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44712 , F 109, S 8, H B 464204, I/A 1 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-08