GASTRONOMICA DELUXE SA - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ALDEA DEL FRESNO 2 - NAVE 2, POLIGONO INDUSTRI
Municipio Alcorcón
Provincia Madrid
Razón Social GASTRONOMICA DELUXE SA
CIF A86205424
Capital Social 80000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 15/04/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GASTRONOMICA DELUXE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GASTRONOMICA DELUXE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Garcia Jesus | Liquidador | 28/01/2014 | 28/01/2014 |
Garcia Garcia Jesus | Presidente | 09/05/2011 | 28/01/2014 |
Garcia Garcia Jesus | Consejero Delegado | 09/05/2011 | 28/01/2014 |
Garcia Garcia Jesus | Consejero | 09/05/2011 | 28/01/2014 |
Ramon Simon Xavier | Secretario | 09/05/2011 | 28/01/2014 |
Ramon Simon Xavier | Consejero | 09/05/2011 | 28/01/2014 |
Tolsada Gallego Antonio | Consejero | 09/05/2011 | 28/01/2014 |
ACTOS BORME DE GASTRONOMICA DELUXE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28782 , F 185, S 8, H M 518226, I/A 3 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28782 , F 185, S 8, H M 518226, I/A 3 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28782 , F 185, S 8, H M 518226, I/A 3 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28782 , F 185, S 8, H M 518226, I/A 3 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-28
- C/ ALDEA DEL FRESNO 2 - NAVE 2, POLIGONO INDUSTRI (ALCORCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28782 , F 185, S 8, H M 518226, I/A 2 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28782 , F 185, S 8, H M 518226, I/A 2 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28782 , F 180, S 8, H M 518226, I/A 1 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-28
Dirección:AVDA MONTES DE OCA 19 - NAVE 26, POLIGONO SUR (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES)
Comienzo de operaciones:15/04/11
Objeto social:LA COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CONY SIN ALCOHOL
Capital Suscrito:80.000,00 Euros
Desembolsado:80.000,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28782 , F 180, S 8, H M 518226, I/A 1 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-28