GASTRONAUTICA SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Provincia Valencia
Razón Social GASTRONAUTICA SL
CIF B97751481
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 23/05/2006
Órgano Administración Administrador único
Auditor Bautista Andres Oscar
VINCULACIONES DE GASTRONAUTICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GASTRONAUTICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bautista Andres Oscar | Auditor | 04/12/2012 | 16/07/2013 |
Beltran Andres Elias | Administrador Unico | 29/01/2013 | 16/07/2013 |
Martin Fernandez Bruno | Administrador Unico | 06/05/2010 | 29/01/2013 |
Abarca Taura Marta | Apoderado | 28/01/2011 | |
Bernasconi Luca | Administrador Unico | 06/05/2010 |
ACTOS BORME DE GASTRONAUTICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8516, L 5806, F 161, S 8, H V 116153, I/A 9 M (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8516, L 5806, F 161, S 8, H V 116153, I/A 9 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GASTRONAUTICA SL
Nif:B97751481
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Inexistencia de bienes
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:1
Juez / Ponente:DON SALVADOR VILATA MENADAS
Fecha de Resolución:20/03/2013
Número Procedimiento Concursal:57/2013
Datos Registrales:
Tomo:
8516
Libro:
5806
Folio:
161
Hoja:
8-116153
Inscripción:
9
Fecha Inscripción16/07/2013
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8516, L 5806, F 161, S 8, H V 116153, I/A 9 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GASTRONAUTICA SL
Nif:B97751481
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:1
Juez / Ponente:DON SALVADOR VILATA MENADAS
Fecha de Resolución:20/03/2013
Número Procedimiento Concursal:57/2013
Datos Registrales:
Tomo:
8516
Libro:
5806
Folio:
161
Hoja:
8-116153
Inscripción:
9
Fecha Inscripción16/07/2013
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8516, L 5806, F 161, S 8, H V 116153, I/A 9 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8516, L 5806, F 161, S 8, H V 116153, I/A 9 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8516, L 5806, F 161, S 8, H V 116153, I/A 8 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8516, L 5806, F 161, S 8, H V 116153, I/A 8 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8516, L 5806, F 160, S 8, H V 116153, I/A 7 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8516, L 5806, F 160, S 8, H V 116153, I/A 5 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8516, L 5806, F 160, S 8, H V 116153, I/A 4 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-46