GASOSUNA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Conde de las Posadas, 26
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GASOSUNA SA
CIF A28472587
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Auditor Fernandez Ripolll Fernando
VINCULACIONES DE GASOSUNA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GASOSUNA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Ripolll Fernando | Auditor | 17/06/2019 | 12/01/2021 |
Fernandez Ripolll Fernando | Auditor | 16/01/2020 | 12/01/2021 |
Sanchez Serrano Javier | Auditor | 19/05/2011 | 12/01/2021 |
Sanchez Serrano Javier | Auditor | 23/03/2012 | 12/01/2021 |
Sarafian Galafard Elisabeth | Liquidador | 08/01/2021 | 12/01/2021 |
Sarafian Galafard Elisabeth | Administrador Unico | 26/02/2016 | 08/01/2021 |
Sarafian Galafard Paul Albert | Administrador Unico | 06/05/2014 | 26/02/2016 |
Harling Katia Elizabeth | Administrador Unico | 12/08/2010 | 06/05/2014 |
Harling Katia Elizabeth | Secretario | 31/03/2009 | 12/08/2010 |
Harling Katia Elizabeth | Consejero Delegado | 12/08/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GASOSUNA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28316 , F 182, S 8, H M 91155, I/A 26 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28316 , F 182, S 8, H M 91155, I/A 26 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28316 , F 181, S 8, H M 91155, I/A 25 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-28
- C/ CONDE DE LAS POSADAS 26 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28316 , F 181, S 8, H M 91155, I/A 25 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28316 , F 181, S 8, H M 91155, I/A 25 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28316 , F 181, S 8, H M 91155, I/A 25 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28316 , F 181, S 8, H M 91155, I/A 24 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28316 , F 181, S 8, H M 91155, I/A 23 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28316 , F 180, S 8, H M 91155, I/A 22 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28316 , F 180, S 8, H M 91155, I/A 22 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-28