GASMEDI 2000 SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 4
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social GASMEDI 2000 SA
CIF A81539660
Actividad Fabricación de gases industriales
Página Web www.gasmedi.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Lebouche Olivier
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE GASMEDI 2000 SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GASMEDI 2000 SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Anton Maria Laura | Apoderado | 01/02/2011 | 10/12/2013 |
Alonso Garcia Francisco- Javier | Apoderado Solidario | 03/11/2009 | 10/12/2013 |
Aranzabal Rios Begoña | Apoderado Solidario | 03/11/2009 | 10/12/2013 |
Ballester Herrera Cristina | Consejero | 07/12/2012 | 10/12/2013 |
Betancort Bernal Andres | Apoderado Solidario | 03/11/2009 | 10/12/2013 |
De La Peña Rodriguez Alfonso | Consejero | 07/12/2012 | 10/12/2013 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 16/11/2011 | 10/12/2013 |
Escudero Gonzalez Jesus | Consejero | 07/12/2012 | 10/12/2013 |
Garcia Molina Antonio | Apoderado | 30/08/2011 | 10/12/2013 |
Hernandez Couto Carmen Dolores | Apoderado | 01/02/2011 | 10/12/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GASMEDI 2000 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31106 , F 1, S 8, H M 180851, I/A 66 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31106 , F 1, S 8, H M 180851, I/A 66 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31106 , F 1, S 8, H M 180851, I/A 65 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-28
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16506 , F 33, S 8, H M 180851, I/A 64 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-28
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16506 , F 33, S 8, H M 180851, I/A 64 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16506 , F 32, S 8, H M 180851, I/A 63 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16506 , F 32, S 8, H M 180851, I/A 63 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-28
- SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 62 LA REELECCION COMO REPRESENTANTES DE DON DAVID ESTEFANELL PANELLA Y DON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16506 , F 32, S 8, H M 180851, I/A 62 (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-28
Consejero
Presidente
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16506 , F 32, S 8, H M 180851, I/A 62 (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16506 , F 32, S 8, H M 180851, I/A 61 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-28