GAS NATURAL SOLUCIONES SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social GAS NATURAL SOLUCIONES SL
CIF B79263893
Actividad Suministro de vapor y aire acondicionado
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GAS NATURAL SOLUCIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GAS NATURAL SOLUCIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Borotau Sanmiquel Francisco Javier | Apoderado | 07/07/2009 | 28/01/2010 |
Ferrero Ramirez Pedro Jose | Apoderado | 07/07/2009 | 28/01/2010 |
Gonzalo Martin Angel | Consejero | 25/08/2009 | 28/01/2010 |
Martinez Burgal Ruben | Apoderado | 07/07/2009 | 28/01/2010 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 23/09/2009 | 28/01/2010 |
Nuñez Fernandez Alberto | Consejero | 25/08/2009 |
ACTOS BORME DE GAS NATURAL SOLUCIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41299 , F 201, S 8, H B 34851, I/A 79 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41299 , F 201, S 8, H B 34851, I/A 78 (23/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-191-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-182-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41299 , F 201, S 8, H B 34851, I/A 77 (25/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-170-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41299 , F 201, S 8, H B 34851, I/A 77 (25/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-170-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40465 , F 200, S 8, H B 34851, I/A 76 (07/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40465 , F 199, S 8, H B 34851, I/A 75 (07/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40465 , F 198, S 8, H B 34851, I/A 74 (07/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-08