GAROCHOZAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rodriguez Arias, 27
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social GAROCHOZAL SL
CIF B95789939
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Peluquería y otros tratamientos de belleza
Fecha de Constitución 07/01/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garcia Ochoa Clara
VINCULACIONES DE GAROCHOZAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GAROCHOZAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Ochoa Clara | Liquidador | 10/05/2016 | 10/05/2016 |
Garcia Ochoa Clara | Administrador Unico | 13/03/2015 | 10/05/2016 |
Garcia Ochoa Clara | Socio Unico | 02/02/2015 | 10/05/2016 |
Ortun Ochoa Irene | Administrador Unico | 17/02/2015 | 13/03/2015 |
Garcia Ochoa Clara | Administrador Unico | 02/02/2015 | 17/02/2015 |
ACTOS BORME DE GAROCHOZAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5515 , F 44, S 8, H BI 65617, I/A 4 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5515 , F 44, S 8, H BI 65617, I/A 4 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5515 , F 44, S 8, H BI 65617, I/A 4 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5515 , F 44, S 8, H BI 65617, I/A 4 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5515 , F 44, S 8, H BI 65617, I/A 3 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5515 , F 44, S 8, H BI 65617, I/A 3 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5515 , F 44, S 8, H BI 65617, I/A 2 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5515 , F 44, S 8, H BI 65617, I/A 2 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5515 , F 43, S 8, H BI 65617, I/A 1 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5515 , F 43, S 8, H BI 65617, I/A 1 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-48