GARGO ALIMENTACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Lagares, 4
Código Postal 36004
Municipio Pontevedra
Provincia Pontevedra
Razón Social GARGO ALIMENTACION SL
CIF B94128253
Capital Social 7500.0 Euros
Fecha de Constitución 05/11/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GARGO ALIMENTACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GARGO ALIMENTACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Nuñez Beatriz | Administrador Solidario | 10/11/2015 | 19/11/2021 |
Garcia Nuñez Beatriz | Liquidador | 19/11/2021 | 19/11/2021 |
Gomez Ogando Benito | Administrador Solidario | 10/11/2015 | 19/11/2021 |
ACTOS BORME DE GARGO ALIMENTACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4077, L 4077, F 81, S 8, H PO 59228, I/A 3 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-36
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4077, L 4077, F 81, S 8, H PO 59228, I/A 3 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4077, L 4077, F 81, S 8, H PO 59228, I/A 3 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-36
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4077, L 4077, F 81, S 8, H PO 59228, I/A 3 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-36
- C/ LAGARES 4 2º A (PONTEVEDRA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4077, L 4077, F 81, S 8, H PO 59228, I/A 2 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-36
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4077, L 4077, F 81, S 8, H PO 59228, I/A 1 4 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-191-36
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4077, L 4077, F 81, S 8, H PO 59228, I/A 1 m (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-36
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4077, L 4077, F 80, S 8, H PO 59228, I/A 1 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-36
Dirección:C/ JOSE CASAL 8 BAJO (PONTEVEDRA)
Comienzo de operaciones:05/11/15
Capital:7.500,00 Euros
Objeto social:Compra al por mayor y menor de artículos de alimentación, bebidas y artículos de menaje, de regalo, juguetes y las actividades propias de supermercados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4077, L 4077, F 80, S 8, H PO 59228, I/A 1 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-36