GARDENS CRESCENT SL - EXTINGUIDA
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Razón Social GARDENS CRESCENT SL
CIF B57392342
Capital Social 1006370.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 09/01/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GARDENS CRESCENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GARDENS CRESCENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gelabert Veny Carlos | Apoderado Solidario | 12/02/2009 | 10/08/2018 |
Kuraitis Arunas | Liquidador | 10/08/2018 | 10/08/2018 |
Kuraitis Arunas | Apoderado | 10/08/2018 | |
Kuraitis Arunas | Administrador Unico | 12/02/2009 | 10/08/2018 |
Schonherr Holger Johannes | Apoderado Solidario | 12/02/2009 | 10/08/2018 |
Schonherr Holger Johannes | Administrador Unico | 12/02/2009 |
ACTOS BORME DE GARDENS CRESCENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2773 , F 211, S 8, H PM 53095, I/A 6 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2773 , F 211, S 8, H PM 53095, I/A 6 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2773 , F 211, S 8, H PM 53095, I/A 6 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-07
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2773 , F 211, S 8, H PM 53095, I/A 6 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2773 , F 211, S 8, H PM 53095, I/A 6 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-07
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.003.270,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.006.370,00 | Euros |
Porcentaje: | 32.363,55 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2773 , F 211, S 8, H PM 53095, I/A 5 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-2-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2181 , F 221, S 8, H PM 53095, I/A 4 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2181 , F 221, S 8, H PM 53095, I/A 3 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2181 , F 221, S 8, H PM 53095, I/A 3 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-07