GARDELCE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Tarragona, 16
Código Postal 28150
Municipio Valdetorres de Jarama
Provincia Madrid
Razón Social GARDELCE SL
CIF B80375306
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GARDELCE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GARDELCE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Del Cerro Javier | Liquidador | 16/12/2021 | 16/12/2021 |
Garcia Del Cerro Javier | Administrador Unico | 04/05/2012 | 16/12/2021 |
Garcia Nieto Alejo | Administrador Unico | 11/02/2011 | 04/05/2012 |
Garcia Del Cerro Javier | Administrador Solidario | 11/02/2011 | |
Garcia Nieto Alejo | Administrador Solidario | 11/02/2011 |
ACTOS BORME DE GARDELCE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3201 , F 221, S 8, H M 54575, I/A 9 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3201 , F 221, S 8, H M 54575, I/A 9 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3201 , F 221, S 8, H M 54575, I/A 9 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3201 , F 221, S 8, H M 54575, I/A 9 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3201 , F 221, S 8, H M 54575, I/A 8 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-92-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3201 , F 221, S 8, H M 54575, I/A 8 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-92-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-67-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3201 , F 220, S 8, H M 54575, I/A 7 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3201 , F 220, S 8, H M 54575, I/A 7 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3201 , F 220, S 8, H M 54575, I/A 7 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-28