GARD REAL ESTATE SL - EXTINGUIDA
Razón Social GARD REAL ESTATE SL
CIF B93595908
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 29/01/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lofman Roger Lennart Ingemar
VINCULACIONES DE GARD REAL ESTATE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GARD REAL ESTATE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bujalance Oberg Andrea Carlota | Apoderado | 24/05/2018 | 21/12/2021 |
Bujalance Oberg Andrea Carlota | Apoderado Solidario | 24/05/2018 | 21/12/2021 |
Lofman Roger Lennart Ingemar | Socio Unico | 31/01/2018 | 21/12/2021 |
Lofman Roger Lennart Ingemar | Administrador Unico | 31/01/2018 | 21/12/2021 |
Lofman Roger Lennart Ingemar | Liquidador | 21/12/2021 | 21/12/2021 |
Lofman Roger Lennart Ingemar | Socio único | 21/12/2021 | |
Wilhem Oberg Oberg Joaquin Gustav | Apoderado | 24/05/2018 | 21/12/2021 |
Wilhem Oberg Oberg Joaquin Gustav | Apoderado Solidario | 24/05/2018 | 21/12/2021 |
ACTOS BORME DE GARD REAL ESTATE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5697, L 4604, F 2, S 8, H MA143449, I/A 3 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5697, L 4604, F 2, S 8, H MA143449, I/A 3 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5697, L 4604, F 2, S 8, H MA143449, I/A 3 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-29
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5697, L 4604, F 2, S 8, H MA143449, I/A 3 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5697, L 4604, F 2, S 8, H MA143449, I/A 3 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-29
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5697, L 4604, F 1, S 8, H MA143449, I/A 2 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-105-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5697, L 4604, F 1, S 8, H MA143449, I/A 1 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5697, L 4604, F 1, S 8, H MA143449, I/A 1 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-29
Dirección:C/ ALORA 13 Esc.1 2 A (MIJAS)
Comienzo de operaciones:29/01/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Actividad Principal: (4 dígitos): 6810. Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia. Otras actividades: (2 ó 4 dígitos) 4110. Promoción inmobiliaria. 6820. Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. 6831. Agentes de la propiedad inmobiliaria. 6832. Gestión y administración de la p
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5697, L 4604, F 1, S 8, H MA143449, I/A 1 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-29