GARCOM RETAIL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra N II, 454
Municipio Alcarràs
Provincia Lleida
Razón Social GARCOM RETAIL SL
CIF B66702572
Capital Social 385000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos de perfumería y cosmética
Fecha de Constitución 29/01/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GARCOM RETAIL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GARCOM RETAIL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Caus Castella Maria Teresa | Liquidador | 27/01/2020 | 27/01/2020 |
Caus Castella Maria Teresa | REPR.143 RRM | 02/09/2019 | 27/01/2020 |
COMERCIAL CAUS SL | Administrador Unico | 02/09/2019 | 27/01/2020 |
ROVIRA PALAU SL | Administrador Unico | 04/03/2016 | 02/09/2019 |
Rovira Sancho Jose Maria | REPR.143 RRM | 04/03/2016 | 02/09/2019 |
ACTOS BORME DE GARCOM RETAIL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1574 , F 181, S 8, H L 32024, I/A 4 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1574 , F 181, S 8, H L 32024, I/A 4 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1574 , F 181, S 8, H L 32024, I/A 4 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-25
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1574 , F 181, S 8, H L 32024, I/A 4 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-25
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1574 , F 181, S 8, H L 32024, I/A 4 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-25
- CTRA N-II 454 (ALCARRAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1574 , F 179, S 8, H L 32024, I/A 3 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-25
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO "COMERCIAL CAUS SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45247 , F 211, S 8, H B 481703, I/A 2 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-182-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 382.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 385.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 12.733,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45247 , F 211, S 8, H B 481703, I/A 2 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-182-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45247 , F 211, S 8, H B 481703, I/A 2 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-182-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45247 , F 211, S 8, H B 481703, I/A 2 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-182-08