GARCIA VALLE SL
Provincia Cantabria
Razón Social GARCIA VALLE SL
CIF B39009394
Actividad Depósito y almacenamiento
Teléfono 94 251 76 15
Página Web www.garvasa.com
VINCULACIONES DE GARCIA VALLE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GARCIA VALLE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pereda Sanchez Jesus | Apoderado Mancomunado | 07/04/2022 | |
Valle Maduro Diego Valentin | Apoderado Mancomunado | 07/04/2022 |
ACTOS BORME DE GARCIA VALLE SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1062 , F 48, S 8, H S 3918, I/A 15 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-39
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1062 , F 47, S 8, H S 3918, I/A 14 (09/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-181-39
- Inscrita la revocación de la entidad auditora "ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES, SLP" para los ejercicios 2019 y 2020.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1062 , F 47, S 8, H S 3918, I/A 13 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-39
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1062 , F 47, S 8, H S 3918, I/A 13 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-39
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1062 , F 47, S 8, H S 3918, I/A 12 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-39
- Se modifica el CIF de esta sociedad de que por su transformación en sociedad limitada es el B39009394.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 502 , F 1, S 8, H S 3918, I/A 1N (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-39
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1062 , F 47, S 8, H S 3918, I/A 11 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-39
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1062 , F 46, S 8, H S 3918, I/A 10 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-39
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 502 , F 6, S 8, H S 3918, I/A 9 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-39
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 502 , F 6, S 8, H S 3918, I/A 8 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-39