GARCIA NAVARRO & FUSTER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rosario, 10
Código Postal 41001
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social GARCIA NAVARRO & FUSTER SL
Capital Social 3600.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 01/01/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GARCIA NAVARRO & FUSTER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GARCIA NAVARRO & FUSTER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Navarro Luis Manuel | Apoderado | 07/08/2018 | 09/11/2022 |
Garcia Navarro Luis Manuel | Administrador Unico | 29/10/2019 | 09/11/2022 |
Garcia Navarro Luis Manuel | Liquidador Unico | 09/11/2022 | 09/11/2022 |
Fuster Martinez Lourdes | Apoderado | 29/01/2016 | 03/03/2021 |
Fuster Martinez Lourdes | Administrador Unico | 07/08/2018 | 29/10/2019 |
Garcia Navarro Luis Manuel | Administrador Unico | 27/01/2016 | 07/08/2018 |
ACTOS BORME DE GARCIA NAVARRO & FUSTER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6134 , F 125, S 8, H SE108057, I/A 7 (09/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6134 , F 125, S 8, H SE108057, I/A 7 (09/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6134 , F 125, S 8, H SE108057, I/A 7 (09/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6134 , F 125, S 8, H SE108057, I/A 7 (09/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6134 , F 125, S 8, H SE108057, I/A 7 (09/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6134 , F 125, S 8, H SE108057, I/A 7 (09/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6134 , F 125, S 8, H SE108057, I/A 6 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6134 , F 124, S 8, H SE108057, I/A 5 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6134 , F 124, S 8, H SE108057, I/A 5 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6134 , F 124, S 8, H SE108057, I/A 4 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-41