GARCIA GONZAGA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Manuel Machado, 7
Código Postal 41309
Municipio La Rinconada
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social GARCIA GONZAGA SL
CIF B91854778
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 07/01/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GARCIA GONZAGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GARCIA GONZAGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Lozano Manuel | Apoderado | 29/01/2010 | 15/10/2020 |
Gonzaga Torrado Antonia | Administrador Unico | 21/01/2010 | 15/10/2020 |
Gonzaga Torrado Antonia | Liquidador Unico | 15/10/2020 | 15/10/2020 |
ACTOS BORME DE GARCIA GONZAGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5186 , F 212, S 8, H SE 85005, I/A 3 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5186 , F 212, S 8, H SE 85005, I/A 3 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5186 , F 212, S 8, H SE 85005, I/A 3 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5186 , F 212, S 8, H SE 85005, I/A 3 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5186 , F 212, S 8, H SE 85005, I/A 3 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5186 , F 212, S 8, H SE 85005, I/A 3 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5186 , F 211, S 8, H SE 85005, I/A 2 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5186 , F 210, S 8, H SE 85005, I/A 1 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-41
Dirección:C/ MANUEL MACHADO 7 (RINCONADA (LA))
Comienzo de operaciones:07/01/10
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:Alimentación mayorista y minorista de: droguería, perfumería, panadería, pescadería, carnicería.- La organización, montaje, instalación, alquiler y explotación de hoteles, moteles, hoteles- apartamentos.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5186 , F 210, S 8, H SE 85005, I/A 1 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-41