GARCIA FERNANDEZ CORSETERIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Virgen del Sagrario, 3
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GARCIA FERNANDEZ CORSETERIAS SL
CIF B85971638
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 25/05/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garcia Fernandez Ana Belen
VINCULACIONES DE GARCIA FERNANDEZ CORSETERIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GARCIA FERNANDEZ CORSETERIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Fernandez Ana Belen | Liquidador | 22/11/2020 | 22/11/2020 |
Garcia Fernandez Ana Belen | Socio Unico | 18/02/2016 | 22/11/2020 |
Garcia Fernandez Ana Belen | Administrador Unico | 18/02/2016 | 22/11/2020 |
Garcia Fernandez Ana Belen | Administrador Solidario | 11/06/2010 | 18/02/2016 |
Garcia Fernandez Begoña | Administrador Solidario | 11/06/2010 | 18/02/2016 |
ACTOS BORME DE GARCIA FERNANDEZ CORSETERIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27814 , F 143, S 8, H M 501252, I/A 3 (22/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27814 , F 143, S 8, H M 501252, I/A 3 (22/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27814 , F 143, S 8, H M 501252, I/A 3 (22/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27814 , F 143, S 8, H M 501252, I/A 3 (22/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27814 , F 143, S 8, H M 501252, I/A 2 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27814 , F 143, S 8, H M 501252, I/A 2 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27814 , F 143, S 8, H M 501252, I/A 2 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27814 , F 143, S 8, H M 501252, I/A 2 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27814 , F 140, S 8, H M 501252, I/A 1 (11/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-28
Dirección:C/ VIRGEN DEL SAGRARIO, 3 - LOCAL (MADRID)
Comienzo de operaciones:25/05/10
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:El comercio, venta y distribución al por menor de toda clase de artículos de lencería, corsetería, mercería y prendas textiles, así como sus complementos, y artículos de bisutería. La compra, venta, y distribución de toda clase de prendas textiles, así como sus complementos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27814 , F 140, S 8, H M 501252, I/A 1 (11/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-28