GARCIA ESCORIZA E HIJOS SA
Dirección social Av Josep Tarradellas I Joan, 60
Código Postal 08901
Municipio L'Hospitalet de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social GARCIA ESCORIZA E HIJOS SA
CIF A59031716
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Teléfono 93 261 17 49
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GARCIA ESCORIZA E HIJOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GARCIA ESCORIZA E HIJOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Escoriza Jose Luis | Apoderado Mancomunado | 02/07/2021 | 11/12/2023 |
Garcia Escoriza Sergio Nicolas | Apoderado Mancomunado | 02/07/2021 | 11/12/2023 |
Garcia Escoriza Silvia | Apoderado Mancomunado | 02/07/2021 | 11/12/2023 |
Garcia Escoriza Jose Luis | Apoderado | 23/05/2013 | 02/07/2021 |
Garcia Escoriza Sergio Nicolas | Apoderado | 23/05/2013 | 02/07/2021 |
Garcia Escoriza Silvia | Apoderado | 23/05/2013 | 02/07/2021 |
Garcia Perez Jose | Administrador Unico | 23/10/2012 | 19/12/2017 |
Garcia Perez Jose | Administrador Unico | 19/12/2017 | 19/12/2017 |
Escoriza Martinez Ana Maria | Administrador Solidario | 23/10/2012 | |
Escoriza Martinez Ana Maria | Apoderado | 23/10/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GARCIA ESCORIZA E HIJOS SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10950 , F 223, S 8, H B 41676, I/A 11 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10950 , F 222, S 8, H B 41676, I/A 9 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-131-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10950 , F 222, S 8, H B 41676, I/A 9 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-131-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10950 , F 221, S 8, H B 41676, I/A 6 N (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10950 , F 222, S 8, H B 41676, I/A 8 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10950 , F 222, S 8, H B 41676, I/A 7 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10950 , F 221, S 8, H B 41676, I/A 5 N (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10950 , F 221, S 8, H B 41676, I/A 6 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-08
Administrador Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10950 , F 221, S 8, H B 41676, I/A 6 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08