GARCIA CAMAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Antoni, 1
Código Postal 08100
Municipio Mollet del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GARCIA CAMAS SL
CIF B66739392
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 16/03/2016
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Camas Romero Antonio Jose
VINCULACIONES DE GARCIA CAMAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GARCIA CAMAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Camas Romero Antonio Jose | Administrador Unico | 31/03/2016 | 16/06/2022 |
Garcia Vilela Juan Manuel | Apoderado Solidario | 07/04/2016 | 16/06/2022 |
ACTOS BORME DE GARCIA CAMAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45291 , F 115, S 8, H B 483079, I/A 3 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1722/2020, AUTO FIRME DE FECHA 04/11/2020, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45291 , F 115, S 8, H B 483079, I/A 3 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45291 , F 115, S 8, H B 483079, I/A 2 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45291 , F 114, S 8, H B 483079, I/A 1 (31/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-67-08
Dirección:CL SANT ANTONI, 1-3, LOCAL 1 (MOLLET DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:16/03/16
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:CONSTRUCCION COMPLETA DE EDIFICACIONES, TODAS LAS ACTIVIDADES ANEXAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, CARPINTERIA, PROMOCION, CONTRATACION, SUBCONTRATACION E INTERMEDIACION INMOBILIARIA, REHABILITACION INTEGRAL DE FINCAS, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45291 , F 114, S 8, H B 483079, I/A 1 (31/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-67-08