GARCIA ARBOLEDAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Batalla de Cardela, 4
Código Postal 11405
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social GARCIA ARBOLEDAS SL
CIF B11840261
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 27/09/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GARCIA ARBOLEDAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GARCIA ARBOLEDAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Francisco Garcia Arboledas | Liquidador | 01/02/2023 | 01/02/2023 |
Francisco Garcia Arboledas | Administrador Unico | 01/02/2023 | |
Garcia Arboledas Francisco | Administrador Unico | 22/01/2019 | 01/02/2023 |
Arboledas Cinta Enriqueta | Apoderado | 28/04/2010 | 22/01/2019 |
Garcia Pica Juan Ramon | Administrador Unico | 22/01/2019 |
ACTOS BORME DE GARCIA ARBOLEDAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1773 , F 139, S 8, H CA 31326, I/A 5 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1773 , F 139, S 8, H CA 31326, I/A 5 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1773 , F 139, S 8, H CA 31326, I/A 5 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1773 , F 139, S 8, H CA 31326, I/A 5 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1773 , F 139, S 8, H CA 31326, I/A 4 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1773 , F 139, S 8, H CA 31326, I/A 4 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1773 , F 139, S 8, H CA 31326, I/A 4 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-174-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-178-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1773 , F 138, S 8, H CA 31326, I/A 3 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-86-11