GARAYBARRIA SA - EXTINGUIDA
Provincia Burgos
Razón Social GARAYBARRIA SA
CIF A09018540
Actividad Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE GARAYBARRIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GARAYBARRIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Temiño Cuevas Maria Teresa | Liquidador | 16/05/2017 | 08/11/2017 |
Bañuelos Del Rio Carlos | Administrador Mancomunado | 18/11/2015 | 16/05/2017 |
Hernandez Miguel Juan Manuel | Administrador Mancomunado | 18/11/2015 | 16/05/2017 |
Bañuelos Del Rio Fernando | Administrador Mancomunado | 18/11/2015 | |
Hernandez Miguel Juan Manuel | Administrador Mancomunado | 26/04/2011 | 18/11/2015 |
Hernandez Sanchez Carmelo | Administrador Mancomunado | 26/04/2011 |
ACTOS BORME DE GARAYBARRIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 265, L 56, F 127, S 8, H BU 1941, I/A 18 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 265, L 56, F 127, S 8, H BU 1941, I/A 17 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-09
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 265, L 56, F 127, S 8, H BU 1941, I/A 17 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-09
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 265, L 56, F 127, S 8, H BU 1941, I/A 17 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-09
- Artículo 29º.- La duración del cargo de Administrador, será por un plazo de cinco meses
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 265, L 56, F 126, S 8, H BU 1941, I/A 16 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-09
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 265, L 56, F 126, S 8, H BU 1941, I/A 16 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-09
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 265, L 56, F 126, S 8, H BU 1941, I/A 16 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-09
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-142-09
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 265, L 56, F 126, S 8, H BU 1941, I/A 15 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-09
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 265, L 56, F 126, S 8, H BU 1941, I/A 15 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-09