GARATGE CENTRAL SA - EXTINGUIDA
Provincia Girona
Razón Social GARATGE CENTRAL SA
CIF A17062845
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Fecha de Constitución 30/12/1982
Página Web www.garatgecentral.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único NIMA GRUP D'AUTOMOCIO SL
Auditor SOCIEDAD FIDUCIARIA ESPAÑOLA SA
VINCULACIONES DE GARATGE CENTRAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GARATGE CENTRAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FCE BANK PLC | Apoderado | 09/03/2020 | 27/01/2021 |
Jaume Nicolas Magriña | Apoderado | 26/01/2017 | 27/01/2021 |
NIMA GRUP D'AUTOMOCIO SL | Administrador Unico | 26/01/2017 | 27/01/2021 |
SOCIEDAD FIDUCIARIA ESPAÑOLA SA | Auditor | 11/01/2013 | 27/01/2021 |
Felix Nicolas Magriña | Administrador Solidario | 31/12/2012 | 26/01/2017 |
Jaume Nicolas Magriña | Administrador Solidario | 31/12/2012 | 26/01/2017 |
GPM AUDITORS ASSOCIATS SL | Auditor | 11/01/2013 | 11/01/2013 |
Jaume Nicolas Magriña | Administrador Unico | 09/07/2012 | 31/12/2012 |
Jaime Nicolas Magriña | Administrador Solidario | 09/07/2012 | |
Pedro Basols Borras | Administrador Solidario | 09/07/2012 |
ACTOS BORME DE GARATGE CENTRAL SA
- Según Oficio de fecha 02/09/2020, expedido por el R. M. de Barcelona, se ha constituido el depósito de las Cuentas Consolidadas, ejercicio 2019, con el número 40051625, de fecha 31/08/2020, siendo la Sociedad dominante "NIMA GRUP D'AUTOMOCIO SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 153, S 8, H GI 3395, I/A NM2 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-17
- En el BORME nº 22 de 03/02/2021 aparece la inscripción 38ª de la sociedad GARATGE CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA en la que se omitió hacer constar la disolución y extinción por fusión de la sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 152, S 8, H GI 3395, I/A 38 b (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 152, S 8, H GI 3395, I/A 38 b (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-17
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 152, S 8, H GI 3395, I/A 38 b (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 152, S 8, H GI 3395, I/A 38 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (15/07/2020)
CVE: BORME-B-2020-143-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 151, S 8, H GI 3395, I/A 37 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-17
- Según Oficio de fecha 10/10/2019, expedido por el R. M. de Barcelona, se ha constituido el depósito de las Cuentas Consolidadas, ejercicio 2018, con el número 39104571, de fecha 12/09/2019, siendo la Sociedad dominante "NIMA GRUP D'AUTOMOCIO SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 151, S 8, H GI 3395, I/A NM1 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 151, S 8, H GI 3395, I/A 36 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 638 , F 44, S 8, H GI 3395, I/A 35 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-17