GARAR ASESORES SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social GARAR ASESORES SL
CIF B83850982
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 16/12/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GARAR ASESORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GARAR ASESORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Arroyo Paz | Administrador Unico | 30/10/2015 | 13/05/2016 |
Garcia Llorente Jose Luis | Liquidador | 13/05/2016 | 13/05/2016 |
Garcia Llorente Jose Luis | Apoderado | 30/10/2015 | 13/05/2016 |
Garcia Llorente Jose Luis | Administrador Unico | 30/10/2015 |
ACTOS BORME DE GARAR ASESORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19516 , F 216, S 8, H M 342745, I/A 4 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19516 , F 216, S 8, H M 342745, I/A 4 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19516 , F 216, S 8, H M 342745, I/A 4 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19516 , F 216, S 8, H M 342745, I/A 4 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19516 , F 215, S 8, H M 342745, I/A 3 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-28
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifica los estatutos sociales con el fin de adaptarlos a la ley de sociedades de capital.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19516 , F 213, S 8, H M 342745, I/A 2 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19516 , F 213, S 8, H M 342745, I/A 2 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19516 , F 213, S 8, H M 342745, I/A 2 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-73-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-209-28