GARAGE AROSA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Salud, 13
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social GARAGE AROSA SA
CIF A78365376
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario GOYA SL
VINCULACIONES DE GARAGE AROSA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GARAGE AROSA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcala Rodriguez Remigia | Vicepresidente | 20/07/2012 | 14/01/2016 |
Alcala Rodriguez Remigia | Consejero | 20/07/2012 | 14/01/2016 |
De Leon Alcala Asuncion | Secretario | 20/07/2012 | 14/01/2016 |
De Leon Alcala Asuncion | Consejero | 20/07/2012 | 14/01/2016 |
De Leon Alcala Carmen-valentina | Consejero | 20/07/2012 | 14/01/2016 |
De Leon Alcala Francisco Fernando | Presidente | 20/07/2012 | 14/01/2016 |
De Leon Alcala Francisco Fernando | Consejero | 20/07/2012 | 14/01/2016 |
De Leon Alcala Francisco Fernando | Liquidador | 14/01/2016 | 14/01/2016 |
De Leon Alcala Luis Saturnino | Consejero | 20/07/2012 | 14/01/2016 |
De Leon Alcala Victor-jesus | Consejero | 20/07/2012 | 14/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GARAGE AROSA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2757 , F 49, S 8, H M 47254, I/A 16 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2757 , F 49, S 8, H M 47254, I/A 16 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2757 , F 49, S 8, H M 47254, I/A 16 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2757 , F 49, S 8, H M 47254, I/A 16 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2757 , F 49, S 8, H M 47254, I/A 15 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2757 , F 49, S 8, H M 47254, I/A 14 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-28
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2757 , F 48, S 8, H M 47254, I/A 13 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-189-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-182-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-176-28