GANZE VALENCIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Albacete, 35
Código Postal 46007
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social GANZE VALENCIA SL
CIF B98605371
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 24/01/2014
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Montoro Soriano Monica
Propietario GRUPO NUEVA ESFERA SL
VINCULACIONES DE GANZE VALENCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GANZE VALENCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO NUEVA ESFERA SL | Socio Unico | 18/08/2014 | 19/12/2014 |
Montoro Soriano Monica | Administrador Unico | 18/08/2014 | 19/12/2014 |
Soriano Lleo Margarita | Socio Unico | 28/01/2014 | 18/08/2014 |
Soriano Lleo Margarita | Administrador Unico | 28/01/2014 | 18/08/2014 |
ACTOS BORME DE GANZE VALENCIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9738, L 7020, F 15, S 8, H V 157621, I/A 3 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9738, L 7020, F 15, S 8, H V 157621, I/A 3 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9738, L 7020, F 15, S 8, H V 157621, I/A 2 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-160-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9738, L 7020, F 15, S 8, H V 157621, I/A 2 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-160-46
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9738, L 7020, F 15, S 8, H V 157621, I/A 2 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-160-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9738, L 7020, F 14, S 8, H V 157621, I/A 1 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9738, L 7020, F 14, S 8, H V 157621, I/A 1 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-46
Dirección:C/ ALBACETE 35 27 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:24/01/14
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tiene por objeto: 1.- la compraventa de bienes inmuebles, rústicos o urbanos. 2.- el alquiler -excepto el financiero- de bienes inmuebles, rústicos o urbanos.- 3.- la gestión y administración de la propiedad inmobiliaria. 4.- la construcción y rehabilitación de edificios residenciales y
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9738, L 7020, F 14, S 8, H V 157621, I/A 1 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-46