GANADERIA MARQUES DE DOMECQ SL - EXTINGUIDA
Provincia Cádiz
Razón Social GANADERIA MARQUES DE DOMECQ SL
CIF B11728268
Nombres Anteriores
- TOROS DE FERNANDO DOMECQ SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Domecq Lopez De Carrizosa Fernando Ignacio
Propietario CAPA SL
VINCULACIONES DE GANADERIA MARQUES DE DOMECQ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GANADERIA MARQUES DE DOMECQ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAPA SL | Socio Unico | 07/08/2014 | 26/09/2014 |
Domecq Argueso Fernando Manuel | Apoderado | 06/11/2013 | 26/09/2014 |
Domecq Lopez De Carrizosa Fernando Ignacio | Administrador Unico | 06/11/2013 | 26/09/2014 |
Argueso Asta Buruaga Maria Elsa | Apoderado Solidario | 06/11/2013 | |
Domecq Argueso Fernando | Administrador Solidario | 06/11/2013 | |
Domecq Lopez De Carrizosa Fernando | Administrador Solidario | 06/11/2013 | |
Lopez De Carrizosa Domecq Fernando Ignacio | Apoderado Solidario | 06/11/2013 | |
Domecq Argueso Fernando | Administrador Solidario | 11/05/2010 | 04/06/2010 |
Domecq De Argueso Fernando Manuel | Administrador Solidario | 04/06/2010 | |
Domecq Lopez De Carrizosa Fernando | Administrador Solidario | 11/05/2010 | 04/06/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GANADERIA MARQUES DE DOMECQ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2100 , F 34, S 8, H CA 17749, I/A 12 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-11
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2100 , F 34, S 8, H CA 17749, I/A 12 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2100 , F 34, S 8, H CA 17749, I/A 11 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2100 , F 33, S 8, H CA 17749, I/A 10 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-11
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2100 , F 33, S 8, H CA 17749, I/A 9 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-11
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 8 .- La sociedad será regida, administrada y representada por un Administrador Unico; dos o más Administradores que actuarán de forma solidaria o mancomunada, con un mínimo de dos y un máximo de cinco; o por un Consejo de Administración integrado por tres miembros como mínimo y doce como
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1353 , F 177, S 8, H CA 17749, I/A 8 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1353 , F 177, S 8, H CA 17749, I/A 8 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1353 , F 177, S 8, H CA 17749, I/A 8 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-111-11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643 , F 151, S 8, H CA 26086, I/A 6 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-11