GAMUR SA - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Lluis Perpinya, 23
Municipio Granollers
Provincia Barcelona
Razón Social GAMUR SA
CIF A58423757
Actividad Actividades de gestión de fondos
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GAMUR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GAMUR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Murtra Garell Jose Oriol | Consejero | 13/03/2009 | 13/04/2017 |
Murtra Garell Jose Oriol | Consejero Delegado | 13/03/2009 | 13/04/2017 |
Murtra Garrell Jose Oriol | Presidente | 26/10/2012 | 13/04/2017 |
Murtra Garrell Jose Oriol | Consejero | 26/10/2012 | 13/04/2017 |
Murtra Garrell Jose Oriol | Consejero Delegado | 26/10/2012 | 13/04/2017 |
Murtra Garrell Jose Oriol | Liquidador | 13/04/2017 | 13/04/2017 |
Murtra Garrell Maria | Consejero | 26/10/2012 | 13/04/2017 |
Murtra Garrell Maria | Consejero Delegado | 26/10/2012 | 13/04/2017 |
Murtra Garrell Maria | Liquidador | 13/04/2017 | 13/04/2017 |
Murtra Garrell Mercedes | Secretario | 26/10/2012 | 13/04/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GAMUR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23687 , F 61, S 8, H B 58810, I/A 14 (13/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23687 , F 61, S 8, H B 58810, I/A 14 (13/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23687 , F 61, S 8, H B 58810, I/A 14 (13/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23687 , F 61, S 8, H B 58810, I/A 13 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23687 , F 61, S 8, H B 58810, I/A 13 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23687 , F 60, S 8, H B 58810, I/A 12 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23687 , F 60, S 8, H B 58810, I/A 12 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-08