GAMMICK ENTERTAINMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Provençals, 235
Código Postal 08020
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GAMMICK ENTERTAINMENT SL
CIF B64372147
Actividad Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico
Fecha de Constitución 16/11/2006
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Conti Penina Ferran
VINCULACIONES DE GAMMICK ENTERTAINMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GAMMICK ENTERTAINMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Conti Penina Ferran | Administrador Unico | 02/02/2010 | 24/03/2023 |
Moix Viloca Pere | Apoderado | 02/02/2010 | 24/03/2023 |
Graupera Gassol Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 02/02/2010 | |
Rincon Alarcon Sergio | Administrador Mancomunado | 02/02/2010 | |
Lopez Herrero Ignacio | Apoderado | 13/01/2009 | |
Perez Moral Acisclo | Apoderado | 13/01/2009 | |
Rey Gol Xavier | Apoderado | 13/01/2009 | |
Rincon Alarcon Sergio | Apoderado | 13/01/2009 |
ACTOS BORME DE GAMMICK ENTERTAINMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39566 , F 158, S 8, H B 340256, I/A 16 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-55-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.5.- FIJACION DE LA FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, FINALIZANDO EL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39566 , F 158, S 8, H B 340256, I/A 15 (13/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-53-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39566 , F 157, S 8, H B 340256, I/A 14 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL SOCIO UNICO:"SIP SERVICIOS CORPORATIVOS SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39566 , F 157, S 8, H B 340256, I/A 13 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39566 , F 157, S 8, H B 340256, I/A 13 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39566 , F 157, S 8, H B 340256, I/A 13 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-08
- LA CREACION,DESARROLLO,PRODUCCION,FABRICACION Y COMERCIALIZACION EN GENERAL INCLUYENDO LA COMPRA,VENTA,DISTRIBUCION,IMPORTACION Y DIFUSION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL SOFTWARE,VIDEOJUEGOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39566 , F 156, S 8, H B 340256, I/A 12 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-08