GAMINCO INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 31
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GAMINCO INVERSIONES SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 18/01/2013
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GAMINCO INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GAMINCO INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aznar De Carlos Isabel | Consejero | 25/06/2015 | 01/06/2022 |
Aznar De Carlos Isabel | Presidente | 19/07/2017 | 01/06/2022 |
Bnp Paribas Securites Services | EntidDeposit | 18/01/2013 | 01/06/2022 |
JPMORGAN GESTION SA | Entidad Gestora | 18/01/2013 | 01/06/2022 |
JPMORGAN GESTION SA | Apoderado | 18/01/2013 | 01/06/2022 |
Llave Alonso Lourdes | Secretario No Consejero | 18/01/2013 | 01/06/2022 |
Mingot Aznar Isabel Teresa | Consejero | 18/01/2013 | 01/06/2022 |
Mingot Aznar Maria Dolores | Consejero | 25/06/2015 | 01/06/2022 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 18/01/2013 | 01/06/2022 |
Rodriguez Ramon Daniel | Liquidador | 01/06/2022 | 01/06/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GAMINCO INVERSIONES SICAV
- Baja de la sociedad en el Registro de Sociedades de Inversión de Inversión de Capital Variable desde el 20 de mayo de 2022.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30647 , F 134, S 8, H M 551500, I/A 12M (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30647 , F 134, S 8, H M 551500, I/A 12 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30647 , F 134, S 8, H M 551500, I/A 12 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30647 , F 134, S 8, H M 551500, I/A 12 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30647 , F 134, S 8, H M 551500, I/A 12 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30647 , F 134, S 8, H M 551500, I/A 11 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30647 , F 133, S 8, H M 551500, I/A 10 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30647 , F 133, S 8, H M 551500, I/A 9 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30647 , F 133, S 8, H M 551500, I/A 8 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30647 , F 133, S 8, H M 551500, I/A 7 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-28