GAMERO Y GIRALDOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cronista Muntaner, 12
Código Postal 12006
Municipio Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Provincia Castellón/Castello
Mapa Ver Mapa
Razón Social GAMERO Y GIRALDOS SL
CIF B12886610
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 24/04/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GAMERO Y GIRALDOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GAMERO Y GIRALDOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gamero Ruiz Jose David | Administrador Solidario | 10/01/2014 | 24/01/2022 |
Gamero Ruiz Jose David | Liquidador | 24/01/2022 | 24/01/2022 |
Gamero Ruiz Oscar | Administrador Solidario | 10/01/2014 | 24/01/2022 |
Gamero Ruiz Oscar | Administrador Mancomunado | 26/04/2012 | 10/01/2014 |
Giraldos Sales Alberto | Administrador Mancomunado | 26/04/2012 | 10/01/2014 |
ACTOS BORME DE GAMERO Y GIRALDOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592, L 1154, F 19, S 8, H CS 34162, I/A 3 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592, L 1154, F 19, S 8, H CS 34162, I/A 3 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592, L 1154, F 19, S 8, H CS 34162, I/A 3 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592, L 1154, F 19, S 8, H CS 34162, I/A 3 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-12
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592, L 1154, F 19, S 8, H CS 34162, I/A 2 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592, L 1154, F 19, S 8, H CS 34162, I/A 2 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-12
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592, L 1154, F 19, S 8, H CS 34162, I/A 2 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-12
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592, L 1154, F 18, S 8, H CS 34162, I/A 1 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-12
Dirección:C/ CRONISTA MUNTANER 12 BAJO IZ (CASTELLON DE LA PLANA)
Comienzo de operaciones:24/04/12
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:Hostelería y restauración, y comercialización, distribución y venta de productos relacionados, y compra, venta, reparación y alquiler de maquinaria relacionada. Compraventa, rehabilitación y arrendamiento de bienes muebles einmuebles, su asesoramiento y prestación de servicios de gestión
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592, L 1154, F 18, S 8, H CS 34162, I/A 1 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-12