GAME TRADING GROUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Francesc Layret, 7
Código Postal 08950
Municipio Esplugues de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GAME TRADING GROUP SL
CIF B66406786
Capital Social 123100.0 Euros
Actividad Comercio al por menor por correspondencia o Internet
Fecha de Constitución 11/11/2014
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE GAME TRADING GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GAME TRADING GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Peris Mencheta Nadal David | Administrador Mancomunado | 12/12/2014 | 14/03/2018 |
Peris Mencheta Nadal David | Apoderado Solidario | 19/12/2014 | 14/03/2018 |
Peris Mencheta Nadal David | Liquidador Mancomunado | 14/03/2018 | 14/03/2018 |
Ruiz Gutierrez Angel | Administrador Mancomunado | 12/12/2014 | 14/03/2018 |
Ruiz Gutierrez Angel | Apoderado Solidario | 19/12/2014 | 14/03/2018 |
Ruiz Gutierrez Angel | Liquidador Mancomunado | 14/03/2018 | 14/03/2018 |
ACTOS BORME DE GAME TRADING GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44577 , F 114, S 8, H B 460353, I/A 6 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44577 , F 114, S 8, H B 460353, I/A 6 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44577 , F 114, S 8, H B 460353, I/A 6 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-08
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44577 , F 114, S 8, H B 460353, I/A 6 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-08
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 120.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 123.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.870,97 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44577 , F 113, S 8, H B 460353, I/A 5 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-08
- CL FRANCESC LAYRET 7-13 P.3 PTA.2 (ESPLUGUES DE LLOBREGAT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44577 , F 113, S 8, H B 460353, I/A 4 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44577 , F 112, S 8, H B 460353, I/A 3 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44577 , F 112, S 8, H B 460353, I/A 2 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44577 , F 111, S 8, H B 460353, I/A 1 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-08
Dirección:CL FRANCESC LAYRET Num.7 P.BA PTA.2 (ESPLUGUES DE LLOBREGAT)
Comienzo de operaciones:11/11/14
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:(CNAE 4791).DISEÑO,DESARROLLO,PRODUCCION,DISTRIBUCION,Y COMERCIALIZACION DE TODO TIPO DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES,PROGRAMAS INFORMATICOS,SOFTWARE,ASI COMO VIDEOJUEGOS PARA TODO TIPO DE SOPORTES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44577 , F 111, S 8, H B 460353, I/A 1 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-08