GAM ISLAS BALEARES SL - EXTINGUIDA
Municipio Binissalem
Provincia Illes Balears
Razón Social GAM ISLAS BALEARES SL
CIF B84797190
Actividad Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil
Fecha de Constitución 19/07/2006
VINCULACIONES DE GAM ISLAS BALEARES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GAM ISLAS BALEARES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bermudez Sanchez Maria Elsa | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/12/2010 | |
Campillo Fernandez Jose Pablo | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/06/2009 | 09/12/2010 |
Fernandez Araoz Gomez-acebo Carlos | Apoderado | 27/03/2009 | 09/12/2010 |
Fernandez Fernandez David | Apoderado Mancomunado | 19/06/2009 | 09/12/2010 |
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA SA | Socio único | 09/12/2010 | |
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA SA | Administrador Unico | 09/12/2010 | |
Hernandez Ruigomez Mario | Apoderado | 27/03/2009 | 09/12/2010 |
Juan Serra Vicente | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/12/2010 | |
Muñoz Baragaño Orencio | Apoderado | 09/12/2010 | |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 20/04/2010 | 09/12/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GAM ISLAS BALEARES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2381 , F 3, S 8, H PM 56627, I/A 14 (09/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2381 , F 3, S 8, H PM 56627, I/A 14 (09/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-07
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2381 , F 3, S 8, H PM 56627, I/A 14 (09/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-07
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2381 , F 3, S 8, H PM 56627, I/A 14 (09/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-07
- De conformidad con el Art. 231 RRM extendida nota de no obstáculos para la inscripción de la fusión en la hoja de "VILATEL, S.L.", perteneciente al R.M. Tarragona, quedando cerrada provisionalmente la hoja registral durante seis meses
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2381 , F 2, S 8, H PM 56627, I/A Nota M (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2381 , F 2, S 8, H PM 56627, I/A 13 (19/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-07
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2381 , F 2, S 8, H PM 56627, I/A 12 (19/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-164-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-85-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2381 , F 2, S 8, H PM 56627, I/A 11 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-81-07