GALZE URBA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Gracia, 56
Código Postal 08007
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GALZE URBA SL
CIF B64005499
Capital Social 2000000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 27/10/2005
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Brull Ortiz Eduard
VINCULACIONES DE GALZE URBA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GALZE URBA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTIVOS MACORP SL | Consejero | 17/12/2010 | 05/03/2014 |
Brull Ortiz Eduard | Presidente | 17/12/2010 | 05/03/2014 |
Brull Ortiz Eduard | Consejero | 17/12/2010 | 05/03/2014 |
Brull Ortiz Eduard | Apoderado | 17/12/2010 | 05/03/2014 |
Cartagena Vime Roger | REPR.143 RRM | 19/02/2013 | 05/03/2014 |
CATALUNYACAIXA IMMOBILIARIA SA | Consejero | 17/12/2010 | 05/03/2014 |
CROWE HORWATH CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 11/10/2013 | 05/03/2014 |
Lopez Gallego Antonio | Secretario No Consejero | 17/12/2010 | 05/03/2014 |
Pavia Lalauze Yvonne | REP.ADM.CONC | 11/10/2013 | 05/03/2014 |
Perez Rovira Jorge | Apoderado | 17/12/2010 | 05/03/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GALZE URBA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42272 , F 93, S 8, H B 319051, I/A 15 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 564/2013, AUTO FIRME DE FECHA 12/02/2014, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42272 , F 93, S 8, H B 319051, I/A 15 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42272 , F 93, S 8, H B 319051, I/A 15 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE CONCURSO VOLUNTARIO 564/2013, AUTO FIRME DE FECHA 12/09/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42272 , F 92, S 8, H B 319051, I/A 14 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42272 , F 92, S 8, H B 319051, I/A 14 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42272 , F 92, S 8, H B 319051, I/A 13 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42272 , F 92, S 8, H B 319051, I/A 13 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-08
- PS DE GRACIA Num.56 P.3 PTA.A (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42272 , F 92, S 8, H B 319051, I/A 12 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-08
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38248 , F 224, S 8, H B 319051, I/A 11 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-08
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38248 , F 224, S 8, H B 319051, I/A 11 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-08