GALMES PRODUCTES I SERVEIS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Via Palma, 102
Código Postal 07500
Municipio Manacor
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social GALMES PRODUCTES I SERVEIS SA
CIF A07289846
Nombres Anteriores
- MARCH LLODRA SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GALMES PRODUCTES I SERVEIS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GALMES PRODUCTES I SERVEIS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Galmes Llodra Catalina | Secretario | 07/11/2016 | 27/10/2017 |
Galmes Llodra Catalina | Consejero Delegado Solidario | 07/11/2016 | 27/10/2017 |
Galmes Llodra Catalina | Consejero | 07/11/2016 | 27/10/2017 |
Galmes Llodra Catalina | Liquidador | 27/10/2017 | 27/10/2017 |
Galmes Llodra Catalina | Apoderado | 07/05/2010 | 27/10/2017 |
Galmes Pascual Jose | Consejero | 07/11/2016 | 27/10/2017 |
Llodra Planisi Juana | Presidente | 07/11/2016 | 27/10/2017 |
Llodra Planisi Juana | Consejero | 07/11/2016 | 27/10/2017 |
Galmes Llodra Catalina | Consejero Delegado Solidario | 22/07/2013 | 07/11/2016 |
Galmes Llodra Catalina | Secretario | 07/05/2010 | 07/11/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GALMES PRODUCTES I SERVEIS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1817 , F 224, S 8, H PM 9853, I/A 10 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1817 , F 224, S 8, H PM 9853, I/A 10 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1817 , F 224, S 8, H PM 9853, I/A 10 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1817 , F 224, S 8, H PM 9853, I/A 10 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-07
Consejero Delegado Solidario
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1817 , F 224, S 8, H PM 9853, I/A 10 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-07
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1817 , F 224, S 8, H PM 9853, I/A 9 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-07
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1817 , F 224, S 8, H PM 9853, I/A 9 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-07
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 20º: Establecimiento de retribución unicamente al cargo de Consejero Delegado, siendo gratuito el cargo de Administrador/Consejero.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1817 , F 217, S 8, H PM 9853, I/A 8 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-07
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1817 , F 217, S 8, H PM 9853, I/A 8 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-171-07