GALLERBO-2016 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Balears, 6
Código Postal 08023
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GALLERBO-2016 SL
CIF B66864695
Capital Social 5000.0 Euros
Fecha de Constitución 28/09/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GALLERBO-2016 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GALLERBO-2016 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Tejedor Pujol Juan | Administrador Unico | 12/02/2019 | 07/01/2021 |
Tejedor Pujol Juan | Liquidador | 07/01/2021 | 07/01/2021 |
Fernandez Arias Alejandro | Administrador Solidario | 17/10/2016 | 12/02/2019 |
Tejedor Pujol Juan | Administrador Solidario | 17/10/2016 | 12/02/2019 |
ACTOS BORME DE GALLERBO-2016 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45590 , F 62, S 8, H B 492880, I/A 4 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45590 , F 62, S 8, H B 492880, I/A 4 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45590 , F 62, S 8, H B 492880, I/A 4 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-08
- RECTIFICADA LA INSCRIPCION 2 EN CUANTO AL NUMERO DE DNI DEL ADMINISTRADOR UNIDO DON JUAN TEJEDOR PUJOL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45590 , F 62, S 8, H B 492880, I/A 3 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO DON JUAN TEJEDOR PUJOL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45590 , F 62, S 8, H B 492880, I/A 2 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45590 , F 62, S 8, H B 492880, I/A 2 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45590 , F 62, S 8, H B 492880, I/A 2 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45590 , F 61, S 8, H B 492880, I/A 1 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-08
Dirección:CL MALLORCA NUM.6 P.BJ (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:28/09/16
Capital:5.000,00 Euros
Objeto social:LA ACTIVIDAD PROPIA DE BAR RESTAURANTE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45590 , F 61, S 8, H B 492880, I/A 1 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-08