GALLARDO GENS GESTION DE PROYECTOS SCP - EXTINGUIDA
Dirección social C/ FELIPE SANCLEMENTE 4 1º - CENTRO
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social GALLARDO GENS GESTION DE PROYECTOS SCP
CIF J99292948
Capital Social 1000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Fecha de Constitución 16/03/2011
Nombres Anteriores
- RIVED & GALLARDO SCP
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GALLARDO GENS GESTION DE PROYECTOS SCP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GALLARDO GENS GESTION DE PROYECTOS SCP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gallardo Gens Ignacio | Socio | 18/01/2013 | 27/04/2018 |
Gallardo Gens Juan Carlos | Administrador Unico | 18/01/2013 | 27/04/2018 |
Gallardo Gens Juan Carlos | Administrador Solidario | 21/03/2011 | 18/01/2013 |
Rived Abascal Pablo | Administrador Solidario | 21/03/2011 | 18/01/2013 |
ACTOS BORME DE GALLARDO GENS GESTION DE PROYECTOS SCP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3833 , F 210, S 8, H Z 51430, I/A 3 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3833 , F 210, S 8, H Z 51430, I/A 3 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3833 , F 210, S 8, H Z 51430, I/A 3 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-50
Empresa: RIVED & GALLARDO SCP
- GALLARDO GENS GESTION DE PROYECTOS SCP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3833 , F 209, S 8, H Z 51430, I/A 2 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-50
Empresa: RIVED & GALLARDO SCP
- El socio PROFESIONAL, RIVED ABASCAL, PABLO transmite una participación del 10% respecto a la participación que ostenta en la sociedad, al socio no profesional, GALLARDO GENS, IGNACIO.MODIFICADOS LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.El socio profesional RIVED ABASCAL, PABLO transmite al socio profesional, GALLARDO GENS, JUAN CARLOS, una participación del 90% respecto de la participación que ostenta en la sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3833 , F 209, S 8, H Z 51430, I/A 2 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-50
Empresa: RIVED & GALLARDO SCP
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3833 , F 209, S 8, H Z 51430, I/A 2 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-50
Empresa: RIVED & GALLARDO SCP
Administrador Unico
Socio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3833 , F 209, S 8, H Z 51430, I/A 2 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-50
Empresa: RIVED & GALLARDO SCP
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3833 , F 209, S 8, H Z 51430, I/A 2 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-50
Empresa: RIVED & GALLARDO SCP
- Se constituye la Sociedad "RIBED & GALLARDO, SOCIEDAD CIVILPROFESIONAL", por adaptación de la sociedad civil "Rived & Gallardo, Sociedad Civil"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3833 , F 209, S 8, H Z 51430, I/A 1 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-50
Empresa: RIVED & GALLARDO SCP
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3833 , F 209, S 8, H Z 51430, I/A 1 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-50