GALISILLA SAL - EXTINGUIDA
Municipio Toén
Provincia Ourense
Razón Social GALISILLA SAL
CIF A32249914
Actividad Fabricación de otros muebles
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GALISILLA SAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GALISILLA SAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balboa Rodriguez Antonio | Secretario | 27/08/2009 | 19/11/2018 |
Balboa Rodriguez Antonio | Consejero Delegado Mancomunado | 27/08/2009 | 19/11/2018 |
Balboa Rodriguez Antonio | Consejero | 27/08/2009 | 19/11/2018 |
Garcia Torres Eladio | Consejero Delegado Mancomunado | 27/08/2009 | 19/11/2018 |
Garcia Torres Eladio | Consejero | 27/08/2009 | 19/11/2018 |
Grande Justo Jose Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 27/08/2009 | 19/11/2018 |
Grande Justo Jose Manuel | Consejero | 27/08/2009 | 19/11/2018 |
Quevedo Rivera Francisco | Liquidador | 19/11/2018 | 19/11/2018 |
Quevedo Rivera Francisco | Presidente | 27/08/2009 | 19/11/2018 |
Quevedo Rivera Francisco | Consejero Delegado Mancomunado | 27/08/2009 | 19/11/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GALISILLA SAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 507 , F 109, S 8, H OR 6570, I/A 5 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-32
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 507 , F 109, S 8, H OR 6570, I/A 5 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-32
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 507 , F 109, S 8, H OR 6570, I/A 5 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-32
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 507 , F 109, S 8, H OR 6570, I/A 5 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-32
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-152-32
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-177-32
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-173-32
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 507 , F 109, S 8, H OR 6570, I/A 4 (27/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-173-32